comparemela.com
Home
Live Updates
宜宾发布一批干部任前公示,詹立等拟任正县级领导职务_四川在线 : comparemela.com
宜宾发布一批干部任前公示,詹立等拟任正县级领导职务_四川在线
詹 立,男,汉族,中共党员,1968年7月生,党校大学,现任翠屏区委常委、政法委书记、三级调研员,2021年1月任现职,2007年2月任现级。拟任正县级领导职务。
蒋龙珍,女,汉族,中共党员,1973年1月生,党校大学,现任江安县委常委、宣传部部长,2016年11月任现职,2010年7月任现级。拟任正县级领导职务。
周 勇,男,汉族,中共党员,1970年5月生,党校研究生,现任高县县委常委、统战部部长,2019年5月任现职,2016年12月任现级。拟任正县级领导职务。
严 宏,男,汉族,中共党员,1972年9月生,在职博士研究生,现任珙县县委常委、县政府常务副县长,2020年10月任现职,2012年5月任现级。拟任正县级领导职务。
张 君,女,汉族,中共党员,1974年6月生,党校研究生,现任珙县县委常委、宣传部部长,2016年10月任现职,2011年9月任现级。拟任正县级领导职务。
周丽虹,女,汉族,中共党员,1974年10月生,党校研究生,现任兴文县委常委、宣传部部长,2019年5月任现职,2016年9月任现级。拟任正县级领导职务。
冷远林,男,汉族,中共党员,1970年12月生,党校研究生,现任屏山县委副书记,2021年3月任现职,2010年8月任现级。拟任正县级领导职务。
曹 汇,男,汉族,中共党员,1982年1月生,博士研究生,现任南溪区委常委、区政府副区长(挂职),四川省自然资源厅办公室副主任,2020年6月任现职,2017年11月任现级。拟任正县级领导职务。
沙之杰,男,彝族,中共党员,1982年11月生,在职博士研究生,现任四川省委组织部干部四处副处长,2019年7月任现职,2018年6月任现级。拟任正县级领导职务。
高 果,男,汉族,中共党员,1978年6月生,党校研究生,现任翠屏区委常委、区政府常务副区长,2019年12月任现职,2012年7月任现级。拟作为进一步使用人选。
伍绍彬,男,汉族,中共党员,1972年7月生,在职大学、在职硕士,现任叙州区委常委、组织部部长,2018年9月任现职,2013年5月任现级。拟作为进一步使用人选。
张学尽,男,汉族,中共党员,1978年3月生,硕士研究生,现任江安县委常委、县政府常务副县长(保留正县级),2020年7月任现职,2019年9月任现级。拟作为进一步使用人选。
罗 昕,男,汉族,中共党员,1978年10月生,博士研究生,现任长宁县委常委、县政府常务副县长,2020年8月任现职,2012年8月任现级。拟作为进一步使用人选。
侯 杰,男,汉族,中共党员,1983年10月生,大学、在职硕士,现任高县县委常委、县政府常务副县长,2019年7月任现职,2017年12月任现级。拟作为进一步使用人选。
王 琳,男,汉族,中共党员,1977年9月生,大学、在职硕士,现任屏山县委常委、县政府常务副县长,2021年4月任现职,2014年7月任现级。拟作为进一步使用人选。
刘可雕,男,汉族,致公党党员,1978年9月生,硕士研究生,现任翠屏区政府副区长(挂职),成都理工大学旅游与规划学院副教授,2020年3月任现职,2015年9月任现级。拟调任副县级领导职务。
杨 平,女,藏族,中共党员,1974年9月生,大学,现任翠屏区人社局党委书记、局长,2019年3月任现职,2011年7月任现级。拟任副县级领导职务。
胡 刚,男,汉族,中共党员,1976年9月生,在职大学,现任翠屏区发改局党组副书记、局长,2021年2月任现职,2016年4月任现级。拟任副县级领导职务。
谢晓松,男,汉族,无党派,1973年1月生,党校大学,现任翠屏区工业园区管委会专职副主任,2019年3月任现职,2012年3月任现级。拟任副县级领导职务。
谢 庆,女,汉族,中共党员,1985年9月生,大学,现任翠屏区经合外事局党组书记、局长,2021年6月任现职,2016年6月任现级。拟任副县级领导职务。
徐 江,女,汉族,中共党员,1975年6月生,党校大学,现任翠屏区财政局党组书记、局长,2019年3月任现职,2011年7月任现级。拟任副县级领导职务。
陈 龙,男,汉族,中共党员,1984年10月生,大学、在职硕士,现任翠屏区宗场镇保留正科级干部,2021年6月任现职,2016年4月任现级。拟任副县级领导职务。
童宇南,男,汉族,中共党员,1989年4月生,大学、在职硕士,现任翠屏区牟坪镇党委书记,2021年2月任现职,2018年6月任现级。拟任副县级领导职务。
李 彪,男,汉族,中共党员,1983年4月生,在职大学,现任南溪区刘家镇党委书记,2019年8月任现职,2017年1月任现级。拟任副县级领导职务。
韩仕奎,男,汉族,中共党员,1976年5月生,党校研究生,现任南溪区政府党组成员,区政府办公室党组书记、主任,一级主任科员,2020年8月任现职,2006年12月任现级。拟任副县级领导职务。
陈吉高,男,汉族,中共党员,1973年10月生,党校大学,现任南溪区卫生健康局党委书记、局长、一级主任科员,2020年8月任现职,2008年7月任现级。拟任副县级领导职务。
李晓彬,男,汉族,中共党员,1970年8月生,党校大学,现任南溪区南溪街道党工委书记,2021年5月任现职,2011年6月任现级。拟任副县级领导职务。
叶江涛,男,汉族,中共党员,1978年5月生,党校大学,现任南溪区政府党组成员,区财政局党组书记、局长、一级主任科员,2020年8月任现职,2008年7月任现级。拟任副县级领导职务。
何娟娟,女,汉族,中共党员,1980年2月生,在职大学,现任南溪区长兴镇党委书记、一级主任科员,2020年8月任现职,2008年1月任现级。拟任副县级领导职务。
曾小东,男,汉族,中共党员,1975年6月生,党校研究生,现任叙州区委组织部常务副部长、老干局局长、四级调研员,2021年1月任现职现级。拟任副县级领导职务。
汪修柱,女,汉族,中共党员,1976年7月生,在职大学,现任叙州区蕨溪镇党委书记、一级主任科员,2020年11月任现职,2013年1月任现级。拟任副县级领导职务。
梁永盛,男,汉族,中共党员,1972年4月生,在职大学,现任叙州区赵场街道党工委书记、一级主任科员,2020年11月任现职,2014年1月任现级。拟任副县级领导职务。
谭宗顺,男,汉族,中共党员,1981年7月生,党校研究生,现任叙州区发展改革局党组书记、局长、一级主任科员,2021年3月任现职,2015年4月任现级。拟任副县级领导职务。
李厚云,男,汉族,中共党员,1973年9月生,在职大学,现任江安县财政局党组书记、局长、一级主任科员,2020年11月任现职,2011年12月任现级。拟任副县级领导职务。
钟元刚,男,汉族,中共党员,1974年6月生,在职大学,现任江安县四面山镇党委书记、四级调研员,2021年1月任现职现级。拟任副县级领导职务。
杨雄英,女,汉族,中共党员,1976年1月生,在职大学,现任长宁县文化广播电视和旅游局党组书记、局长、四级调研员,2021年4月任现职,2020年4月任现级。拟任副县级领导职务。
罗泽超,男,汉族,中共党员,1976年6月生,党校大学,现任长宁县委办常务副主任、县档案局局长、四级调研员,2021年5月任现职,2020年4月任现级。拟任副县级领导职务。
何 健,男,汉族,中共党员,1981年10月生,硕士研究生,现任高县胜天镇党委书记、一级主任科员,2019年7月任现职,2016年7月任现级。拟任副县级领导职务。
方俊林,男,汉族,中共党员,1982年11月生,硕士研究生,现任高县财政局党组书记、局长、一级主任科员,2021年3月任现职,2017年7月任现级。拟任副县级领导职务。
涂 冬,男,汉族,中共党员,1982年9月生,在职大学,现任高县来复镇四级调研员,2021年5月任现职,2021年2月任现级。拟任副县级领导职务。
段四海,男,汉族,中共党员,1971年5月生,党校研究生,现任筠连县人力资源和社会保障局党组书记、局长、四级调研员,2019年6月任现职,2015年1月任现级。拟任副县级领导职务。
熊 平,男,土家族,中共党员,1969年4月生,党校大学,现任筠连县委巡察办主任,2019年3月任现职,2010年1月任现级。拟任副县级领导职务。
万家其,男,汉族,中共党员,1973年8月生,在职大学,现任筠连县教育和体育局党委书记、局长,2019年3月任现职,2009年4月任现级。拟任副县级领导职务。
白 静,女,汉族,中共党员,1977年6月生,在职硕士研究生,现任宜宾学院后勤保障部党总支副书记(主持工作),2020年5月任现职,2013年6月任现级。拟调任副县级领导职务。
范晓莉,女,汉族,无党派,1979年10月生,在职大学,现任珙县行政审批和非公经济发展局局长,2020年7月任现职,2017年3月任现级。拟任副县级领导职务。
郑 蓉,女,汉族,中共党员,1972年4月生,党校大学,现任珙县经济商务信息化和科学技术局党委书记、局长、一级主任科员,2020年3月任现职,2010年3月任现级。拟任副县级领导职务。
龚 平,男,汉族,中共党员,1983年4月生,在职大学,现任珙县底洞镇党委书记、一级主任科员,2020年3月任现职,2017年1月任现级。拟任副县级领导职务。
陈 凌,男,汉族,中共党员,1972年2月生,党校研究生,现任珙县县委组织部常务副部长、三级调研员,2020年3月任现职,2015年1月任现级。拟任副县级领导职务。
熊宗炳,男,苗族,中共党员,1972年9月生,在职大学,现任珙县县委统战部副部长、县民宗局局长、一级主任科员,2020年3月任现职,2011年8月任现级。拟任副县级领导职务。
李应红,女,汉族,中共党员,1978年9月生,在职大学,现任兴文县文化广播电视和旅游局党委书记、局长、四级调研员,2020年11月任现职,2018年1月任现级。拟任副县级领导职务。
梁小平,男,汉族,中共党员,1972年5月生,党校研究生,现任兴文县委农办主任,县农业农村局党委书记、局长,2021年6月任现职,2007年1月任现级。拟任副县级领导职务。
李文碧,男,苗族,中共党员,1970年12月生,党校研究生,现任兴文县委统战部常务副部长、四级调研员,2019年6月任现职,2015年1月任现级。拟任副县级领导职务。
戴林冲,男,汉族,中共党员,1969年10月生,党校研究生,现任兴文县人力资源和社会保障局党委书记、局长、四级调研员,2019年6月任现职,2017年1月任现级。拟任副县级领导职务。
李 伦,男,汉族,民建会员,1971年10月生,在职大学,现任兴文县卫生健康局局长、县红十字会常务副会长,2020年1月任现职,2016年3月任现级。拟任副县级领导职务。
高 阳,男,汉族,无党派,1982年9月生,大学,现任兴文县发展改革局局长,2020年1月任现职,2018年3月任现级。拟任副县级领导职务。
罗代奇,男,汉族,中共党员,1977年1月生,党校研究生,现任屏山县委组织部常务副部长、中都镇党委书记、四级调研员,2021年3月任现职现级。拟任副县级领导职务。
杭小洪,男,汉族,中共党员,1970年1月生,党校大学,现任屏山县屏山镇党委副书记,县经开区党工委委员、管委会副主任,四级调研员,2020年7月任现职,2019年1月任现级。拟任副县级领导职务。
文兴培,男,汉族,中共党员,1970年5月生,党校大学,现任屏山县政府党组成员、政府办副主任,县扶贫开发局党组书记、局长,四级调研员,2019年6月任现职,2015年1月任现级。拟任副县级领导职务。
王莉梅,女,汉族,中共党员,1970年1月生,党校大学,现任屏山县审计局党组书记、局长,2017年2月任现职,2006年8月任现级。拟任副县级领导职务。
孙 浩,男,汉族,中共党员,1979年9月生,在职大学,现任市委办公室秘书科科长、一级主任科员,2019年12月任现职,2013年3月任现级。拟任副县级领导职务。
李 浩,男,汉族,中共党员,1974年3月生,党校大学、在职硕士,现任市委目标绩效办督办三科科长、一级主任科员,2020年6月任现职,2007年5月任现级。拟任副县级领导职务。
陈 状,男,汉族,中共党员,1974年2月生,党校研究生,现任市林业和竹业局机关党委专职副书记、人事科科长,2020年9月任现职,2010年7月任现级。拟任副县级领导职务。
韦仕强,男,汉族,中共党员,1978年10月生,在职大学,现任市档案馆办公室主任、一级主任科员,宜宾高新技术产业园区管委会副主任(挂职),2019年11月任现职,2013年8月任现级。拟任副县级领导职务。
周晓川,男,汉族,中共党员,1967年2月生,党校大学,现任宜宾纸业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,2006年7月任现职,2003年7月任现级。拟任按副县级管理的市管国有企业正职。
干部群众如对人选有不同意见,或认为人选有跑官要官、拉票贿选等违反纪律的行为,请于5个工作日内(2021年8月3日至2021年8月9日)以电话、信函、来访等方式向市委组织部干部监督科反映,也可以通过市委组织部“12380”举报电话或举报网站进行举报。反映情况要实事求是、客观公正,电话和信函应告知真实姓名,并提供联系方式,以便调查核实。举报电话:0831-12380;举报网站:http://yb12380.gov.cn;专用短信举报平台:18380812380。
中共宜宾市委组织部
Related Keywords
Chengdu ,
Sichuan ,
China ,
Tujia ,
Jiangxi ,
Changning ,
Shaanxi ,
Syria ,
South Korea ,
Hangzhou ,
Zhejiang ,
Yibin ,
Romania ,
Gansu ,
Wenxing ,
Hou Jiem Han ,
Lium Han ,
Xiaodongm Han ,
Xiaochuanm Han ,
King Linm Han ,
Xiaosongm Han ,
Yongm Han ,
Jiang Taom Han ,
Health Party School University Current Shan County ,
Office King ,
Office Hu Gangm Han ,
Health On School Current County United Front ,
Health Party School ,
Current County Organization Department ,
Health University Current Human Resources ,
Office Wang ,
Agriculture Office ,
Office Tanm Han ,
Office Chan ,
College Associate Professor ,
Current South Stream District Standing Committee ,
Health Party School University Current Industrial Park ,
Office Yang ,
Chengdu University ,
Office Hangzhou ,
Health Party School University Current Shan ,
Foreign Affairs ,
Yibin Municipal Organization Department ,
Health On School Current Town ,
Office South Koream Han ,
International Red Cross ,
Health On Post Ph ,
Health Master ,
Office Zhang Jun ,
Commission For Discipline Inspection ,
Health University Current ,
Health On School Current Syria ,
Health On School Current South Stream ,
Office Fong Forestm Han ,
Office Sichuan ,
Health Party School University Current ,
Office Bear ,
District Finance Bureau ,
Current Yibin College ,
Sichuan Province Office ,
Current County Standing Committee ,
Health Party School University Current South Stream ,
Office Daim Han ,
Current Changning County Standing Committee ,
Health Ph ,
Office Bearm Hmong ,
Office Xu River ,
Office Goyangm Han ,
Current County Standing Committee United Front ,
Current County Standing Committee Propaganda Department ,
Health University On Post Master Current ,
Current Finance Bureau ,
Office Leem Han ,
Standing Committee Propaganda Department ,
Office Tu ,
Office Wenxing ,
Current Ping District Standing Committee ,
Office Chenm Han ,
Organization Department ,
Health Party School University Current Economy ,
Officem Han ,
Health On School Current City ,
Office Leem Hmong ,
Health On School Current County Finance Bureau ,
Office ,
Health Party School University Current Finance Bureau ,
Health On School Current ,
Municipal Organization Department ,
Office Romaniam Han ,
Office Ho Kinm Han ,
Office Jiang ,
Law Committee ,
Current Shan County Organization Department ,
Personnel Division ,
Red Crescent Movement ,
Office Chanm Han ,
Health On Post Master ,
Office Lee ,
Nene August Yibin Municipal Organization Department ,
Sports Council ,
Current Syria State District Organization Department ,
Office Weim Han ,
County Standing Committee Propaganda Department ,
Current Shan County ,
Current Sichuan ,
March Health Master ,
County Reserved ,
County August ,
Health University ,
Current Ping ,
College Associate Professor March ,
Social Office ,
Secretary March ,
School Current ,
Post Master Current ,
Field Town Reserved ,
Post Master Current Ping District ,
Current South Stream ,
Clerks August ,
School Current South Stream ,
Minister Secretary ,
School Current Syria ,
Zhao Field ,
Current Syria ,
Clerks March ,
School Current County Finance Bureau ,
School Current County ,
County Archives Secretary ,
Current Town ,
Current County Human ,
August Health ,
Post Master ,
School Current Town ,
School Current County United Front ,
Minister County Secretary ,
County Agriculture Office ,
County United Front ,
County Human ,
County Health ,
Office Secretary County International Red Cross ,
Office Secretary ,
March Health Party School University ,
Post Master Current Municipal ,
Current City ,
School Current City ,
Clerks Yibin ,
Discipline Inspection ,
Supervisory Board ,
County Management ,
Municipal Organization Department Report ,
Report Web ,
செங்கிடு ,
ஸிச்வாந் ,
சீனா ,
ஜியாங்சி ,
ஷாங்க்ஷி ,
சிரியா ,
தெற்கு கொரியா ,
ஜெஜியாங் ,
ரோமானியா ,
க்யாந்ஸ்யூ ,
அலுவலகம் கிங் ,
அலுவலகம் சான் ,
கல்லூரி இணை ப்ரொஃபெஸர் ,
செங்கிடு பல்கலைக்கழகம் ,
வெளிநாட்டு வாழ்க்கைத்தொழில்கள் ,
சர்வதேச சிவப்பு குறுக்கு ,
ஆரோக்கியம் குரு ,
தரகு க்கு ஒழுக்கம் ஆய்வு ,
அலுவலகம் தாங்க ,
ஆரோக்கியம் பீயெச் ,
ஆர்கநைஸேஶந் துறை ,
அலுவலகம் ,
சட்டம் குழு ,
பணியாளர்கள் பிரிவு ,
சிவப்பு பிறை இயக்கம் ,
அலுவலகம் லீ ,
விளையாட்டு சபை ,
கவுண்டி ஆகஸ்ட் ,
ஆரோக்கியம் பல்கலைக்கழகம் ,
சமூக அலுவலகம் ,
அமைச்சர் செயலாளர் ,
தற்போதைய சிரியா ,
தற்போதைய நகரம் ,
ஆகஸ்ட் ஆரோக்கியம் ,
போஸ்ட் குரு ,
கவுண்டி மனிதன் ,
கவுண்டி ஆரோக்கியம் ,
அலுவலகம் செயலாளர் ,
ஒழுக்கம் ஆய்வு ,
மேற்பார்வை பலகை ,
கவுண்டி மேலாண்மை ,
அறிக்கை வலை ,
comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.